Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2021-03-26 tilføjes Revisor: AGENDA REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-01-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: V. LINDENBERG`S EFTF. ApS. (offentliggjort 2020-01-22)
Den 2021-03-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engblommevej 2, 4040 Jyllinge (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Tonny Glud Hovborg (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved investering og besiddelse af ejerandele i andre selskaber samt aktiviteter i tilknytning hertil herunder konsulentvirksomhed. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Legale ejere: Tonny Glud Hovborg (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Navne: Glud Hovborg Holding ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Reelle ejere: Tonny Glud Hovborg (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-29)
Den 2020-01-21 tilføjes Stiftere: Tonny Glud Hovborg (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Vedtægter: 2020-01-21 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)