Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Tegningsregel | Formål | ||||
Vedtægter | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holme Parkvej 36, 8270 Højbjerg (offentliggjort 2024-06-22)
Den 2024-06-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoften 76, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2024-06-22)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion, investering, udvikling og anden hermed forbunden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 tilføjes Vedtægter: 2023-02-06 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2023-02-06 fjernes Direktion: Sasha Steinbock Beck (direktør) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Legale ejere: JGT Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-31 fjernes Legale ejere: Steinbock Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-30 fjernes Legale ejere: JGT Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jacob Grau Thisted (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-31 fjernes Reelle ejere: Sasha Steinbock Beck (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-12-30 fjernes Reelle ejere: Jacob Grau Thisted (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2022-05-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 76, st. th., 8260 Viby J (offentliggjort 2024-06-22)
Den 2021-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Diplomvej 381, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-11-29)
Den 2021-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Storm Petersens Vej 4, 3. 302., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2021-02-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Storm Petersens Vej 4, 3. 302., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2021-07-28)
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Sasha Steinbock Beck (direktør) (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, produktion og udvikling, og anden hermed forbunden virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske husholdningsapparater (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: JGT Holding ApS, Steinbock Holding ApS (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: BRØG ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Jacob Grau Thisted, Sasha Steinbock Beck (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Stiftere: Steinbock Holding ApS, JGT Holding ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører. (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2023-02-15)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)