Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
John Skovbjerg Hansen | 20.01.2020 | 08.04.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Nemanja Stankovic | 01.10.2022 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Elsebeth Gutheil Stoker | 12.11.2021 | 01.10.2022 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Johan Havemann | 20.01.2020 | 08.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Morten Thøgersen | 20.01.2020 | 08.04.2024 | formand |
Per Lilholt | 20.01.2020 | 12.11.2021 | bestyrelsesmedlem |