Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Vedtægter | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-21 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-05 tilføjes Vedtægter: 2022-01-05 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2021-05-24 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgerdiget 145, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Binavne: Hjortens Pizzaria & Burgerhouse ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Direktion: Halit Sahin (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive restaurationsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-20 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Legale ejere: Tuncer Sahin, Halit Sahin (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Navne: HT Sahin ApS (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Reelle ejere: Tuncer Sahin, Halit Sahin (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Stiftere: Tuncer Sahin, Halit Sahin (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2022-01-18)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-21)