Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Engtoften 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Direktion: Knud Erik Ellehuus (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-20 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Legale ejere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Navne: ApS af 20. januar 2020 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Stiftere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2023-04-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: K.E. Ellehuus I ApS. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2022-11-25 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-11-25 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-03-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Engtoften 1, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2022-03-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 140, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skodsborg Strandvej 140, 1. th., 2942 Skodsborg (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2021-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Kystvej 9, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-04-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kystvej 9, 3050 Humlebæk (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-01-20 tilføjes Direktion: Knud Erik Ellehuus (direktør) (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er drive investeringsvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber, samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-20 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Legale ejere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Navne: ApS af 20. januar 2020 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-01-20 tilføjes Stiftere: Knud Erik Ellehuus (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Vedtægter: 2020-01-20 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-04-26)
Den 2020-01-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-26)