Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-28 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Faurbjerggaard ApS. (offentliggjort 2020-02-28)
Den 2020-01-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ærenprisvej 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-17 tilføjes Direktion: Claus Melgaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at eje kapitalandele i tilknyttede selskaber, samt anden virksomhed i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-17 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Legale ejere: Claus Melgaard, Luisa Nygaard, Camilla Lindebjerg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Navne: Faurbjerggaard Holding ApS (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Reelle ejere: Claus Melgaard, Luisa Nygaard, Camilla Lindebjerg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Stiftere: Luisa Nygaard, Claus Melgaard, Camilla Lindebjerg (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Vedtægter: 2020-01-17 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-20)