Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Jens Agerbo Falbe Hansen | 17.01.2020 | |
Rasmus Granhøj | 17.01.2020 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AG Holding 2024 ApS (CVR 44926423) | NORMAL | 01.08.2024 | 100,00% | 100,00 % |
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
AG Holding 2024 ApS (CVR 44926423) | 26.06.2024 | 31.07.2024 | 66,67-89,99% | 66,67 % |
Stidsen Invest ApS (CVR 42950084) | 05.08.2022 | 01.08.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Jens Agerbo Falbe Hansen | 17.01.2020 | 26.06.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Rasmus Granhøj | 17.01.2020 | 26.06.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |