Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | ||||
Virksomhedsstatus | Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bibranche | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 17, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2024-01-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2023-04-21 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2023-04-19 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-15 tilføjes Direktion: Davut Ekici (direktør) (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-15 tilføjes Vedtægter: 2023-04-15 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-02-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-02-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-28 fjernes Direktion: Davut Ekici (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2022-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2024-01-01)
Den 2022-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tranevej 2, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-05-10)
Den 2022-01-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 15, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2021-12-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-07-01 tilføjes Bibranche: Detailhandel med belysningsartikler samt husholdningsartikler i.a.n. (offentliggjort 2021-07-17)
Den 2020-09-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Huginsvej 15, 4100 Ringsted (offentliggjort 2022-01-27)
Den 2020-09-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Håndværkervænget 19, 2670 Greve (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Hjemmeside: www.foodprime.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@foodprime.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@EWFS.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 tilføjes Navne: FoodPrime ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-01 fjernes Navne: EWFS ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-02 tilføjes Vedtægter: 2020-09-02 (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2020-09-02 fjernes Binavne: East West Food Import ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Håndværkervænget 19, 2670 Greve (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Binavne: East West Food Import ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Direktion: Davut Ekici (direktør) (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2020-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Hovedbranche: Anden detailhandel med fødevarer i specialforretninger (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@EWFS.dk (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Legale ejere: Davut Ekici (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Navne: EWFS ApS (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Reelle ejere: Davut Ekici (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Stiftere: Davut Ekici (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-02-28)