Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
xbrl | Navne | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2023-12-11 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-12-11)
Den 2023-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vandtårnsvej 62, st. e., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-11-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2023-08-28 fjernes Direktion: Fatih Tujekci (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-09-22 tilføjes Direktion: Fatih Tujekci (adm. dir.) (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2020-09-22 fjernes Direktion: Zabit Tüfekci (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-03-02 tilføjes Navne: Legal Dk ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-01 fjernes Navne: Legal Denmark ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-03-02 tilføjes Vedtægter: 2020-03-02 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2020-02-03 tilføjes Legale ejere: Tufekci Holding ApS (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-02-03 fjernes Legale ejere: Zabit Tüfekci (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-12-12 tilføjes Direktion: Zabit Tüfekci (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er yde juridisk rådgivning via digitale platforme. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-12 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Legale ejere: Zabit Tüfekci (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-12-12 tilføjes Navne: Legal Denmark ApS (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-12 tilføjes Reelle ejere: Zabit Tüfekci (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Stiftere: Zabit Tüfekci (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-11-20)
Den 2019-12-12 tilføjes Vedtægter: 2019-12-12 (offentliggjort 2020-03-04)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2019-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-11-20)