Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2020-01-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOLSTBERG GROUP ApS. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-09-30 sletter virksomheden Ejerskaber: ReQT Consulting A/S. (offentliggjort 2023-01-05)
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-26 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-03-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-02-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-01-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Violvej 23, 2820 Gentofte (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Diget 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-08-18 tilføjes Kontaktoplysninger: henrik@holstberg.dk (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Diget 5, 3390 Hundested (offentliggjort 2020-08-18)
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Henrik Holstberg (direktør) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier, anparter og andre værdipapirer samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: Henrik Holstberg (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: HG Holding af 16. januar 2020 ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Henrik Holstberg (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-01-16 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2020-01-16 tilføjes Stiftere: Henrik Holstberg (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-17)