Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2022-01-01 sletter virksomheden Ejerskaber: H4LO ApS. (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 36, 1., 1306 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 1, 2. th., 1114 København K (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2023-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-01 fjernes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2023-02-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-31 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2022-02-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-01 tilføjes Legale ejere: H4LO ApS, C. Kronborg Holding ApS, A. Gyldenöhr ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-01-01 fjernes Legale ejere: Oven Vande ApS, H4LO ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-01-01 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Kronborg Nielsen, Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2022-01-01 fjernes Reelle ejere: Julie Helena Klinkby Schiøtt (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2022-01-01 fjernes Direktion: Julie Helena Klinkby Schiøtt (direktør) (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-12-31 fjernes Legale ejere: A. Gyldenöhr ApS, C. Kronborg Holding ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-12-31 fjernes Reelle ejere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr, Cecilie Kronborg Nielsen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Tiketo ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Henning Peter Juel Schiøtt (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2021-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsensgade 1, 2. th., 1114 København K (offentliggjort 2023-09-07)
Den 2021-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 8, st., 1209 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-04-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-04-01 tilføjes Direktion: Julie Helena Klinkby Schiøtt (direktør) (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-03-20 tilføjes Legale ejere: C. Kronborg Holding ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: Oven Vande ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-03-20 tilføjes Reelle ejere: Cecilie Kronborg Nielsen (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Julie Helena Klinkby Schiøtt (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Badstuestræde 8, st., 1209 København K (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 14, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 14, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Hjemmeside: www.h4lo.dk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Kontaktoplysninger: hello@h4lo.dk (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-24 tilføjes Legale ejere: Tiketo ApS (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: A. Gyldenöhr ApS (offentliggjort 2024-06-14)
Den 2020-01-24 tilføjes Reelle ejere: Henning Peter Juel Schiøtt, Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2022-03-18)
Den 2020-01-23 fjernes Reelle ejere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (direktør) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et YouTube- og influenser management bureau og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: H4LO ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-01-16 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-02-13)
Den 2020-01-16 tilføjes Stiftere: A. Gyldenöhr ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-17)