Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stubbæk Stenbro 142, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2024-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Landboelsgade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højtoft Transport Nord ApS. (offentliggjort 2020-01-20)
Den 2020-05-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Højtoft Transport Syd ApS. (offentliggjort 2020-12-17)
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Landboelsgade 3, 6630 Rødding (offentliggjort 2024-07-12)
Den 2020-01-16 tilføjes Direktion: Jørn Schmidt (direktør) (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i unoterede virksomheder, formuepleje samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: Jørn Schmidt (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Navne: Højtoft Invest ApS (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Reelle ejere: Jørn Schmidt (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Stiftere: Jørn Schmidt (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Vedtægter: 2020-01-16 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-17)
Den 2020-01-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-17)