Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-24)
Den 2023-04-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjørnebuskvej 6, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-21)
Den 2023-04-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-31 tilføjes Legale ejere: MC Henriksen Invest ApS (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-12-31 fjernes Legale ejere: MCH HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Præstebrovej 15, 4300 Holbæk (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2020-01-15 tilføjes Direktion: Morten Casper Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er komplet opførelse af bygninger for egen regning med henblik på salg eller på kontraktbasis og anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: MCH HOLDING A/S (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-01-15 tilføjes Navne: MCH Vipperød Bakker ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Morten Casper Henriksen (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Revisor: Roesgaard Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Stiftere: MCH HOLDING A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Vedtægter: 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)