Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber | Direktion | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2024-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ML-Service ApS. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2023-12-18 fjernes Direktion: Ivo Lebedevs (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-09-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: HI-Park 449, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-09-24 fjernes Beliggenhedsadresse: HI-Park 449, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: HI-Park 449, 7400 Herning (offentliggjort 2023-09-25)
Den 2022-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Solbakken 5, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2022-04-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-15 tilføjes Direktion: Ivo Lebedevs (direktør) (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-02-15 fjernes Direktion: Alona Lebedeva (direktør) (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-15 tilføjes Legale ejere: Ivo Lebedevs (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-15 fjernes Legale ejere: Alona Lebedeva (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-15 tilføjes Reelle ejere: Ivo Lebedevs (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2021-02-15 fjernes Reelle ejere: Alona Lebedeva (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solbakken 5, 6500 Vojens (offentliggjort 2022-12-07)
Den 2020-01-15 tilføjes Direktion: Alona Lebedeva (direktør) (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: Alona Lebedeva (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Navne: ML 2020 ApS (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Alona Lebedeva (offentliggjort 2021-02-18)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Stiftere: Alona Lebedeva (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-08-19)
Den 2020-01-15 tilføjes Vedtægter: 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-19)