Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revisor | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 142, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-02-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Gugvej 142, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2022-01-28 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-01-28 fjernes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-08-01 tilføjes Vedtægter: 2021-08-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gugvej 142, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2022-02-11)
Den 2021-07-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Colding-Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Bestyrelse: Søren Enggaard (formand) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Direktion: Peter Colding-Kristensen (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Direktion: Carsten Enggaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og udleje fast ejendom beliggende i det centrale Aalborg. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Legale ejere: Ejendomsselskabet Boliger i Aalborg A/S (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Legale ejere: Sohngårdsholmsvej 55 A/S (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Colding-Kristensen, Lars Colding-Kristensen (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 fjernes Reelle ejere: Søren Enggaard, Carsten Enggaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Revisor: REDMARK, GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2021-07-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af direktionen i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-07-01 tilføjes Vedtægter: 2021-07-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-03-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2020-02-10 tilføjes Reelle ejere: Carsten Enggaard (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2020-02-10 fjernes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-02-09 fjernes Reelle ejere: Carsten Enggaard (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2020-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Indkildevej 6, 9210 Aalborg SØ (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Bestyrelse: Søren Enggaard (formand) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Direktion: Carsten Enggaard (direktør) (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i fast ejendom, herunder opførelse, drift og udvikling af udlejningsejendomme samt efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-20 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Legale ejere: Sohngårdsholmsvej 55 A/S (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Navne: Egeparken 4, Aalborg A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Reelle ejere: Carsten Enggaard, Torben Enggaard, Søren Enggaard (offentliggjort 2020-02-24)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-08-02)
Den 2019-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Stiftere: Sohngårdsholmsvej 55 A/S (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening, eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Vedtægter: 2019-12-20 (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-16)