Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H4LO ApS. (offentliggjort 2020-04-29)
Den 2020-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Griffenfeldsgade 14, 1. tv., 2200 København N (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Direktion: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (direktør) (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Legale ejere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Navne: A. Gyldenöhr ApS (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Reelle ejere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Stiftere: Andrea Mikkeline Gyldenöhr (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Vedtægter: 2020-01-15 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-15)
Den 2020-01-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-15)