Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Susie Monica Bergmand Madsen | 01.07.2022 | suppleant |
Kamille Almer Bernsdorf Torp | 19.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Mikkel Torp | 15.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Søren Asbjørn Bergmand Madsen | 15.01.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Susie Monica Bergmand Madsen | 19.06.2022 | 30.06.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jonas Lassen Jensen | 15.01.2020 | 19.06.2022 | bestyrelsesmedlem |