Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maciej Jan Korzepa | 16.01.2021 | direktør |
Laurent Jan Vermue | 09.11.2020 | adm. dir |
Jesper Bryde-Jacobsen | 09.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Isuru Sampath Bandara Abeykoon Udugama | 01.01.2020 | 07.02.2022 | direktør |
Laurent Jan Vermue | 01.01.2020 | 08.11.2020 | direktør |