Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Holst Gosvig | 12.06.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Friis Pedersen | 01.11.2020 | 12.06.2023 | direktør |
Michael Mikkelsen | 01.02.2020 | 30.09.2020 | direktør |
Morten Nielsen Olesen | 06.01.2020 | 01.02.2020 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jimmy Nielsen | 12.06.2023 | næstformand |
Jens-Jacob Dahl | 01.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Torben Holst Gosvig | 06.01.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rene Friis Pedersen | 06.01.2020 | 12.06.2023 | næstformand |
Morten Nielsen Olesen | 06.01.2020 | 31.08.2020 | bestyrelsesmedlem |