Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Johnny Madsen | 01.09.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Kudahl | 01.09.2023 | 31.08.2024 | direktør |
René Dahl Nielsen | 01.03.2023 | 31.08.2023 | direktør |
Kasper Løvstrup | 19.05.2021 | 28.02.2023 | direktør |
Thomas Kudahl | 10.01.2020 | 19.05.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Kudahl | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Ovesen | 18.10.2023 | bestyrelsesmedlem |
Torben Reese | 18.10.2023 | formand |