Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Legale ejere | Direktion | ||||
Dekret | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-10-26 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Kongevej 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-14 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Navne: Administration ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Reelle ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Stiftere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2023-10-26 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2022-04-20 fjernes Legale ejere: Food Alien A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2021-05-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2021-05-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-27 fjernes Direktion: Gert Nissen (direktør) (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-05 tilføjes Direktion: Gert Nissen (direktør) (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2021-05-05 fjernes Direktion: Qasem Ziar (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2021-05-29 Statstidende Dekret
Den 2020-02-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Kongevej 4, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-02-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 59, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-31 tilføjes Legale ejere: Food Alien A/S (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-14 tilføjes Legale ejere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2020-02-11)
Den 2020-01-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jægergårdsgade 59, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2020-02-18)
Den 2020-01-14 tilføjes Direktion: Qasem Ziar (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-05)
Den 2020-01-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er administration, udvikling og ledelse af koncernens selskaber og aktiviteter, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-14 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Navne: Administration ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Reelle ejere: Qasem Ziar (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Stiftere: QZ Restauranter ApS (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2021-05-30)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-02)
Den 2020-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-05-30)