Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-17 sletter virksomheden Ejerskaber: LARS CHRISTENSEN DATA ApS AF 1/7 1992. (offentliggjort 2021-06-01)
Den 2020-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sjællandsvej 24, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Direktion: Lars Aage Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-13 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Legale ejere: Lars Aage Christensen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Navne: Lars Christensen Data Holding ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Aage Christensen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Stiftere: Lars Aage Christensen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Vedtægter: 2020-01-13 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)