Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-07 tilføjes Direktion: Jonas Holmestad Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-06 fjernes Direktion: Benny Riise Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-28 sletter virksomheden Ejerskaber: BENNY JOHANSEN HOLDING ApS. (offentliggjort 2023-06-06)
Den 2023-04-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BJH2023 ApS. (offentliggjort 2023-04-20)
Den 2023-03-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Energivej 35, 2750 Ballerup (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 8, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2022-06-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 tilføjes Revisor: GUNDSØ REVISION REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevej 8, 2765 Smørum (offentliggjort 2022-06-29)
Den 2020-01-09 tilføjes Direktion: Benny Riise Johansen (direktør) (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber, investeringer og andet dermed efter ledelsens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-09 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Legale ejere: Dina Holmestad Johansen, Benny Riise Johansen (offentliggjort 2020-02-04)
Den 2020-01-09 tilføjes Navne: BJH 2020 ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Reelle ejere: Dina Holmestad Johansen, Benny Riise Johansen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-09 tilføjes Stiftere: Dina Holmestad Johansen, Benny Riise Johansen (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-14)