Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-24 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-08 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-25 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-24 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-24 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-23 fjernes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-13 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammerensgade 1, 2., 1267 København K (offentliggjort 2023-11-15)
Den 2020-01-13 tilføjes Direktion: Karim Abdalla Mohamed Abdalla Zidan (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-13 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Legale ejere: Karim Abdalla Mohamed Abdalla Zidan (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Navne: SK-SERVICE ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Reelle ejere: Karim Abdalla Mohamed Abdalla Zidan (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Stiftere: Karim Abdalla Mohamed Abdalla Zidan (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Vedtægter: 2020-01-13 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-13)