Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Niki Nicolas Grigoriou | 30.12.2019 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Sørensen | 30.12.2019 | 10.01.2023 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frank Sørensen | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Flou | 18.03.2024 | formand |
Mads Flemming Prebensen | 10.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niki Nicolas Grigoriou | 30.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Sørensen | 01.02.2024 | 17.03.2024 | formand |
Carsten Bezaleel Raunsbæk | 01.07.2023 | 01.02.2024 | formand |
Frank Sørensen | 01.07.2023 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jette Ditlev | 10.01.2023 | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Bezaleel Raunsbæk | 10.01.2023 | 30.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Frank Sørensen | 10.01.2023 | 30.06.2023 | formand |
Palle Viby Mogensen | 07.09.2022 | 10.01.2023 | formand |
Palle Viby Mogensen | 21.03.2021 | 06.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Frank Sørensen | 30.12.2019 | 09.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Mads Flemming Prebensen | 30.12.2019 | 07.09.2022 | formand |
Bjarne Flou | 30.12.2019 | 17.09.2020 | bestyrelsesmedlem |