Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2020-04-02 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-01 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Direktion: Torben Harder Skaarup (direktør) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-09 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Kontaktoplysninger: toppertopski@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Legale ejere: Holdingselskab Ella 2017 ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Navne: Dansluk ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Reelle ejere: Torben Harder Skaarup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Stiftere: Holdingselskab Ella 2017 ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-04-02 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Erlevvej 24, 6100 Haderslev (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Bibranche: Hoteller (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Direktion: Torben Harder Skaarup (direktør) (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive restaurations og hotelvirksomhed samt hermed beslægtede aktiviteter. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-09 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Kontaktoplysninger: toppertopski@hotmail.com (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Legale ejere: Holdingselskab Ella 2017 ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Navne: Dansluk ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Reelle ejere: Torben Harder Skaarup (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Stiftere: Holdingselskab Ella 2017 ApS (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-04-02)