Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapital): 440.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2021-06-01 tilføjes Vedtægter: 2021-06-01 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-30 sletter virksomheden Ejerskaber: P.E. LYHNE ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2020-01-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: P.E. LYHNE ApS. (offentliggjort 2020-01-31)
Den 2021-05-10 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åkæret 3, 10. 3., 7100 Vejle (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Direktion: Paul Erik Lyhne (direktør) (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i selskaber samt foretage investeringsvirksomhed i øvrigt. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-12 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Legale ejere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Navne: P.E Lyhne Holding ApS (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Reelle ejere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Stiftere: Paul Erik Lyhne (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Vedtægter: 2020-01-12 (offentliggjort 2021-06-02)
Den 2020-01-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-13)