Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Formål | Tegningsregel | ||||
Navne | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-11 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-04-01 tilføjes Direktion: Anne Dorthe Lindhardt Skov (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-01 fjernes Direktion: Thomas Heitmann (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-01 tilføjes Legale ejere: Anne Dorthe Lindhardt Skov (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-01 fjernes Legale ejere: Thomas Heitmann (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-01 tilføjes Reelle ejere: Anne Dorthe Lindhardt Skov (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-04-01 fjernes Reelle ejere: Thomas Heitmann (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Sundhedshuset Thy I/S. (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2021-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Tandlægen.dk - Thisted ApS. (offentliggjort 2021-01-01)
Den 2021-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tigervej 1, 7700 Thisted (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Lottenborgvej 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Direktion: Thomas Heitmann (direktør) (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-01-01 fjernes Direktion: Niels Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Thomas Heitmann (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Tandlægen.dk - Holding A/S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2021-01-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Heitmann (offentliggjort 2021-04-13)
Den 2020-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde ejerandele i et tandlægeselskab (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Navne: Tandlægeholdingselskabet Thisted ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Navne: Tandlægen.dk - 2 ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Revisor: AROS STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 tilføjes Vedtægter: 2020-12-21 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lottenborgvej 26, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Niels Madsen (direktør) (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, produktion og investering samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: Tandlægen.dk - Holding A/S (offentliggjort 2021-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: Tandlægen.dk - 2 ApS (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: Tandlægen.dk - Holding A/S (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-13)