Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Urtehaven 15, 2. 1., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Direktion: Kathrine Elisabeth Marker (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-10 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Kontaktoplysninger: kath23.24@gmail.com (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Legale ejere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Navne: N K Holding ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Reelle ejere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Stiftere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-10-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-08-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Urtehaven 15, 2. 1., 2640 Hedehusene (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2021-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 46, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2021-03-24 tilføjes Kontaktoplysninger: kath23.24@gmail.com (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongebakken 46, 2. th., 4000 Roskilde (offentliggjort 2021-03-24)
Den 2020-01-10 tilføjes Direktion: Kathrine Elisabeth Marker (direktør) (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-10 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Legale ejere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Navne: N K Holding ApS (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Reelle ejere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Stiftere: Nicky Rene Alleshauge Søndergaard, Kathrine Elisabeth Marker (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Vedtægter: 2020-01-10 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-10-19)
Den 2020-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-10-19)