Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Vedtægter |
Den 2022-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Legale ejere: DSV GROUP SERVICES A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Navne: DSV Smarter Storage A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Stiftere: DSV GROUP SERVICES A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-08-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-06-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-09 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2022-05-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-09 fjernes Bestyrelse: Jens Bjørn Andersen (formand) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-09 fjernes Direktion: Brian Winther Almind (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-11-17 fjernes Bestyrelse: Michael Ebbe (næstformand) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-08 tilføjes Bestyrelse: Michael Ebbe (næstformand) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-11-08 fjernes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2021-05-18 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-07 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedgaden 630, 2640 Hedehusene (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Hesselberg Lund (næstformand) (offentliggjort 2021-11-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Brian Winther Almind (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og drive ejendomme inden for forretningsområdet opbevaring samt anden relevant virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: DSV GROUP SERVICES A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: DSV Smarter Storage A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: DSV GROUP SERVICES A/S (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand eller næstformand i forening med en direktør eller et bestyrelsesmedlem, eller to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2022-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-12)