Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-06-05 tilføjes Direktion: Godfred Hansen-Nord (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-06-04 fjernes Direktion: Jørgen Marcus Nøhr Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2020-01-09 sletter virksomheden Ejerskaber: Scandinavian Film Fund I K/S. (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2023-07-18 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-20 tilføjes Direktion: Jørgen Marcus Nøhr Clausen (direktør) (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2023-03-20 fjernes Direktion: Christian Bevort (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2022-05-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-01 tilføjes Legale ejere: MAGIC ENTERTAINMENT HOLDING ApS (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-12-01 fjernes Legale ejere: Kim Magnusson (offentliggjort 2021-12-02)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-29 tilføjes Legale ejere: North Ventures ApS, SAND HOLDING ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2021-03-25 tilføjes Legale ejere: CB Holding Lyngby A/S, Michael Fleischer (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-24 fjernes Legale ejere: CB Holding Lyngby A/S, Michael Fleischer (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-25 tilføjes Reelle ejere: Christian Bevort (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2021-03-24 fjernes Reelle ejere: Christian Bevort (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-09-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thoravej 24, 2400 København NV (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Visbygade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-07-30 tilføjes Legale ejere: PLUTO PRODUCTS ApS (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-03-05 tilføjes Legale ejere: CB Holding Lyngby A/S, Michael Fleischer, Kim Magnusson (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-03-04 fjernes Legale ejere: CB Holding Lyngby A/S (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-03-05 tilføjes Reelle ejere: Christian Bevort (offentliggjort 2021-04-08)
Den 2020-03-04 fjernes Reelle ejere: Christian Bevort (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-01-10 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Visbygade 16, 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-07)
Den 2020-01-09 tilføjes Direktion: Christian Bevort (direktør) (offentliggjort 2023-03-21)
Den 2020-01-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kommanditanparter Scandinavian Film Fund I K/S. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-09 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Legale ejere: CB Holding Lyngby A/S (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-01-09 tilføjes Navne: SCANDINAVIAN FILM FUND I INVEST ApS (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Reelle ejere: Christian Bevort (offentliggjort 2020-03-09)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Stiftere: CB Holding Lyngby A/S (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Vedtægter: 2020-01-09 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-10)
Den 2020-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-10)