Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poul Anker Bechs Vej 20, 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunderupvej 32, 9260 Gistrup (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-01-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VAGParts ApS. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2021-09-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smedegaard Auto ApS. (offentliggjort 2021-09-23)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunderupvej 32, 9260 Gistrup (offentliggjort 2022-11-29)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Gunderupvej 32, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gunderupvej 32, 9260 Gistrup (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-01-03 tilføjes Direktion: Thomas Smedegaard Jacobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i datterselskaber og associerede selskaber, at drive investeringsvirksomhed samt anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Legale ejere: Thomas Smedegaard Jacobsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Navne: T. Smedegaard Holding ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Reelle ejere: Thomas Smedegaard Jacobsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Stiftere: Thomas Smedegaard Jacobsen (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-09)