Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: Adelborg Group ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Navne: Adelborg Workforce ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: Line Adelborg (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Stiftere: Adelborg Group ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-06-03 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-06-02 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-03 fjernes Direktion: Per Nayberg (direktør) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-06-10 Statstidende Dekret
Den 2020-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsvej 3, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-05-07)
Den 2020-04-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kjellerupsgade 20, 9000 Aalborg (offentliggjort 2020-04-16)
Den 2020-01-08 tilføjes Direktion: Per Nayberg (direktør) (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration, mandskabsstyring samt udførelse af entrepriseopgaver (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Hovedbranche: Opførelse af bygninger (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Legale ejere: Adelborg Group ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Navne: Adelborg Workforce ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Reelle ejere: Line Adelborg (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Stiftere: Adelborg Group ApS (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2020-06-11)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-06-11)