Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Vedtægter | ||||
xbrl | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel |
Den 2023-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 4., 1200 København K (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Direktion: Rikke Birkegaard Stær (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Legale ejere: COINIFY ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Navne: Coinify Technologies ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Reelle ejere: Teddy Sagi (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Stiftere: COINIFY ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-19 tilføjes Direktion: Rikke Birkegaard Stær (direktør) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-19 fjernes Direktion: Mark Højgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2023-05-19 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-19 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-07-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-18 fjernes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-18 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-18 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2023-05-19 tilføjes Vedtægter: 2023-05-19 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-05-01 tilføjes Reelle ejere: Teddy Sagi (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-01-12 tilføjes Revisor: CHRISTENSEN KJÆRULFF STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2023-01-12 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2023-01-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2022-06-30 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2021-01-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2021-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2023-06-02)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-12-31 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-09-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 4., 1200 København K (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-09-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 15, 2730 Herlev (offentliggjort 2020-09-09)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Mark Højgaard (direktør) (offentliggjort 2023-05-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er udvikling og salg af software eller anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: COINIFY ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: Coinify Technologies ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: COINIFY ApS (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2021-12-13)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-16)