Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | Vedtægter | ||||
xbrl | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2023-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvebyen 11, 4600 Køge (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Legale ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Navne: RealMæglerne Køge ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Reelle ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Stiftere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-11-01 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: Kars ApS. (offentliggjort 2022-12-05)
Den 2021-02-15 sletter virksomheden Ejerskaber: Realmæglerne Hedehusene ApS. (offentliggjort 2023-07-27)
Den 2023-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-09-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2022-09-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-09-13 Statstidende Dekret
Den 2022-08-23 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-09-14)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Michael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-11-01 tilføjes Navne: RealMæglerne Køge ApS (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-11-01 tilføjes Vedtægter: 2021-11-01 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-10-31 fjernes Navne: Kars Holding ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvebyen 11, 4600 Køge (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2021-02-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 91, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slagelsevej 91, 4180 Sorø (offentliggjort 2021-02-16)
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Michael Christensen (direktør) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2020-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Legale ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Navne: Kars Holding ApS (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-01-07 tilføjes Reelle ejere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Stiftere: Michael Christensen (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2020-01-07 tilføjes Vedtægter: 2020-01-07 (offentliggjort 2021-11-05)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)