Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Regnskabs år | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-08-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mågevej 28, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2022-09-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Gammel Køgevej 28, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: Designbysi ApS. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2020-09-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Designbysi ApS. (offentliggjort 2020-11-27)
Den 2022-09-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Køgevej 28, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2022-09-29)
Den 2021-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandstien 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2020-10-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 fjernes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2020-10-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-10 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-03-11 tilføjes Vedtægter: 2020-03-11 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandstien 8, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-01-29)
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Jimmy Laybourn (adm. dir.) (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt investering og formueanbringelse af selskabets midler samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Calvin Carletto Laybourn, Jimmy Laybourn (offentliggjort 2020-07-17)
Den 2019-12-31 tilføjes Navne: Calvin Laybourn Holding ApS (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Jimmy Laybourn, Calvin Carletto Laybourn (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-12-31 tilføjes Revisor: GRANT THORNTON,STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-10-06)
Den 2019-12-31 tilføjes Stiftere: Jimmy Laybourn (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2019-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-09)