Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borggade 1, 2. tv., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2022-02-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2021-06-09 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åboulevarden 49, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2022-02-22)
Den 2020-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Direktion: Pernille Brandhøj Truelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i Advokatpartnerselskabet Energi & Miljø (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Hovedbranche: Juridisk bistand (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Legale ejere: Pernille Brandhøj Truelsen, Peter Nymann Kjeldsen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 tilføjes Navne: Komplementaranpartsselskabet Energi & Miljø (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-21 fjernes Navne: ApS STM nr. 6414 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-06-22 tilføjes Reelle ejere: Pernille Brandhøj Truelsen (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-06-22 tilføjes Vedtægter: 2020-06-22 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6414 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-06-22)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-06-23)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-08)