Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 39, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Direktion: Tommy Møhler (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Legale ejere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Navne: Tommy Møhler Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Reelle ejere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Stiftere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2022-12-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-14 sletter virksomheden Ejerskaber: AAGE MØHLER & SØN ApS. KOLDING. (offentliggjort 2021-04-20)
Den 2022-08-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dådyrvej 39, 6000 Kolding (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Direktion: Tommy Møhler (direktør) (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i helt eller delvist ejede datterselskaber samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-06-30 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Legale ejere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Navne: Tommy Møhler Holding ApS (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Reelle ejere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Stiftere: Tommy Møhler (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Vedtægter: 2020-01-08 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-12-27)
Den 2020-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-12-27)