Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Ejerskaber | xbrl | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Revisor | Formål | ||||
Navne | Revision fravalgt | Vedtægter | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-27 tilføjes Direktion: Michael Thalbitzer Thiberg (adm. dir.) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Henrik Ravn Yangjamee (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bakkens Perle ApS. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Buvette ApS. (offentliggjort 2020-12-14)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MadHaus ApS. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2020-01-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STALDKNÆGTEN A/S. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2021-06-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NOB APS. (offentliggjort 2021-06-04)
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-31 tilføjes Legale ejere: NEW BIZZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-31 fjernes Legale ejere: YANGJAMEE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-30 fjernes Legale ejere: NEW BIZZ HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-31 tilføjes Reelle ejere: Michael Thalbitzer Thiberg (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Ravn Yangjamee (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-12-30 fjernes Reelle ejere: Michael Thalbitzer Thiberg (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-07-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavsbakken 41, 2930 Klampenborg (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hamborg Plads 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2022-06-17 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamborg Plads 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2022-06-08)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 2, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-06-04 tilføjes Revisor: PIASTER REVISORERNE, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-06-04 fjernes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 2, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Direktion: Henrik Ravn Yangjamee (direktør) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2020-01-28 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Formål: Selskabet formål er investering samt besidde kapitalandele i andre selskaber. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabet formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Legale ejere: NEW BIZZ HOLDING ApS, YANGJAMEE HOLDING ApS (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2020-01-28 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Navne: All Partners Holding ApS (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Navne: ApS STM nr. 6401 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6401 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Reelle ejere: Michael Thalbitzer Thiberg, Henrik Ravn Yangjamee (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2020-01-28 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-27 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-28 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-08-06)
Den 2020-01-28 tilføjes Vedtægter: 2020-01-28 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-07)