Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | ||||
Tegningsregel | Direktion | Formål | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2024-01-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Legale ejere: Thi Kim Quyen Vo, Clemmensen Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Navne: Spil-Inn Aav ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Reelle ejere: Thi Kim Quyen Vo (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Stiftere: Thi Kim Quyen Vo, Clemmensen Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2023-06-09 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-25 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-11-24 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2022-10-28 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-10-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2022-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-10-28 fjernes Direktion: Thi Kim Quyen Vo (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2022-02-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café, spillevirksomhed og andre sportsaktiviteter, herunder travsport samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2021-11-02 tilføjes Vedtægter: 2021-11-02 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2021-01-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2021-01-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-01-28 fjernes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2021-01-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-17 tilføjes Vedtægter: 2020-06-17 (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skydebanevej 25, 9000 Aalborg (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Direktion: Thi Kim Quyen Vo (direktør) (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive café og spillevirksomhed samt enhver i forbindelse hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-02)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-07 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2022-11-25)
Den 2020-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Legale ejere: Thi Kim Quyen Vo, Clemmensen Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Navne: Spil-Inn Aav ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Reelle ejere: Thi Kim Quyen Vo (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-01-07 tilføjes Revisor: Dansk Revision Wulff & Haaning, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2022-01-21)
Den 2020-01-07 tilføjes Stiftere: Thi Kim Quyen Vo, Clemmensen Ejendomsselskab ApS (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2022-10-28)
Den 2020-01-07 tilføjes Vedtægter: 2020-01-07 (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2020-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-10-28)