Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Beliggenhedsadresse | ||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2020-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: STX Holding ApS. (offentliggjort 2020-01-13)
Den 2022-07-01 tilføjes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS, M. Stendahl Holding ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2022-06-30 fjernes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Porsborgparken 6, 9530 Støvring (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2021-05-01 tilføjes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS, Kjeldal Lauridsen ApS (offentliggjort 2022-09-26)
Den 2021-05-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Lauridsen, Heine Lind Østergaard (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-30 fjernes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS, Kjeldal Lauridsen ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2021-04-30 fjernes Reelle ejere: Heine Lind Østergaard, Søren Lauridsen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2021-11-15)
Den 2020-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-11-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2020-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-14 tilføjes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS, Kjeldal Lauridsen ApS (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-01-13 fjernes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-06 tilføjes Legale ejere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Reelle ejere: Søren Lauridsen (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-01-06 tilføjes Reelle ejere: Heine Lind Østergaard (offentliggjort 2021-05-28)
Den 2020-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lansen 15, 9230 Svenstrup J (offentliggjort 2020-03-11)
Den 2020-01-06 tilføjes Direktion: Heine Lind Østergaard (direktør) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i STX Holding ApS. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-06 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: STX Medarbejder ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Stiftere: HLØ HOLDING ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-07)