Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Kapital | ||||
Legale ejere | Vedtægter | Reelle ejere | Formål | ||||
Navne | Revisor | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-12 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-03-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FORE Skan ApS. (offentliggjort 2021-03-31)
Den 2021-09-16 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Nygaard Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-09-16 fjernes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (formand) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapital): 339.910,00 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Legale ejere: Maximus Capital ApS, SF FORE Invest ApS, Ny JJT Holding ApS, TRITUSPARTNER ApS, INNOVATIONS A/S, SGE ApS, KIM GINNERUP ApS, MIKKELBORG EJENDOMME ApS, H. VANGSTED INVEST ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 fjernes Legale ejere: SF FORE ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-29 fjernes Legale ejere: SF FORE Invest ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 tilføjes Vedtægter: 2021-03-30 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-03-30 fjernes Reelle ejere: Kristian Foss (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (formand) (offentliggjort 2021-11-17)
Den 2021-02-08 fjernes Bestyrelse: Henrik Skriver (formand) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-07 fjernes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er - direkte eller via besiddelse af kapitalandele i andre selskaber - at drive virksomhed med køb, salg, besiddelse samt udlejning af fast ejendom i Danmark og andre aktiviteter i relation hertil. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 tilføjes Legale ejere: SF FORE Invest ApS, SF FORE ApS (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 fjernes Legale ejere: SF-M ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Navne: FORE Skan Holding ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-07 fjernes Navne: Tinderbox Holding 3 ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Reelle ejere: Kristian Foss (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2021-02-08 fjernes Reelle ejere: Henrik Skriver (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-07 fjernes Reelle ejere: Kristian Foss (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2021-02-08 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-02-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2021-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2021-02-08 tilføjes Vedtægter: 2021-02-08 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 39, 4., 1560 København V (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-12-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 15, 2., 1256 København K (offentliggjort 2020-12-22)
Den 2020-01-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Esben Khan (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Direktion: Thomas Esben Khan (direktør) (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive holdingvirksomhed samt at drive virksomhed ved investering i fast ejendom, administration og forvaltning af fast ejendom samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-06 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-30)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Legale ejere: SF-M ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: Tinderbox Holding 3 ApS (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Reelle ejere: Kristian Foss, Henrik Skriver (offentliggjort 2021-03-23)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab, EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-03-25)
Den 2020-01-06 tilføjes Stiftere: SF-M ApS (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og ét bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse i forening. (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2021-02-08)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-07)