Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Klaus Søe Rylov | 31.05.2023 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Lund Knudsen | 06.01.2020 | 31.05.2023 | adm. dir |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Max Andreas Lagerstedt | 12.03.2024 | formand |
Klaus Søe Rylov | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Albeck Bejer-Andersen | 06.01.2020 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Engman Kurt Johnny Matias | 12.01.2023 | 12.03.2024 | formand |
Martin Lund Knudsen | 06.01.2020 | 31.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karl Gösta Stefan Lindqvist | 06.01.2020 | 12.01.2023 | formand |