Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Houmeden 17, 8900 Randers C (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, st. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-05 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-06 tilføjes Vedtægter: 2021-12-06 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2021-12-06 fjernes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-29 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AM PM ApS. (offentliggjort 2020-12-01)
Den 2021-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bossto ApS. (offentliggjort 2021-01-11)
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhustorvet 4, st. tv., 8900 Randers C (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-29 tilføjes Direktion: Mette Faarup Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er formueforvaltning, eje kapitalandele i datterselskaber og dermed beslægtet virksomhed efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-29 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Legale ejere: Mette Faarup Jørgensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Navne: M. Faarup Holding ApS (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Reelle ejere: Mette Faarup Jørgensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-29 tilføjes Revisor: National Revision Godkendte Revisorer a/s (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-29 tilføjes Stiftere: Mette Faarup Jørgensen (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en´ direktør alene. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Vedtægter: 2019-11-29 (offentliggjort 2021-12-08)
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-06)