Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2020-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Sociale Kapitalfond Accelerator ApS. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-01-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Den Sociale Kapitalfond Accelerator Innovation ApS. (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2022-07-22 tilføjes Vedtægter: 2022-07-22 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Bestyrelse: Birger Møllevang (formand) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Direktion: Birgitte Frost Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-06 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Hjemmeside: www.densocialekapitalfond.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Kontaktoplysninger: info@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Legale ejere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Navne: Den Sociale Kapitalfond Accelerator Management ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Reelle ejere: Lars Jannick Johansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-07 tilføjes Reelle ejere: Lars Jannick Johansen (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-06 fjernes Reelle ejere: Lars Jannick Johansen (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2022-07-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Stiftere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-07-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-10-01 tilføjes Bestyrelse: Birger Møllevang (formand) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-10-01 fjernes Bestyrelse: Claus Bjørn Billehøj (formand) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-09-30 fjernes Bestyrelse: Birger Møllevang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-05-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Voldgade 108, 1., 1552 København V (offentliggjort 2020-05-29)
Den 2020-01-06 tilføjes Bestyrelse: Birger Møllevang (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-24)
Den 2020-01-06 tilføjes Direktion: Birgitte Frost Mathiesen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være Holding og management selskab for Den Sociale Kapitalfond Accelerator ApS og eventuelle parallelle fonde og/eller efterfølgende selskaber. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-06 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Hjemmeside: www.densocialekapitalfond.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Kontaktoplysninger: info@socialkapitalfond.dk (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Legale ejere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Navne: Den Sociale Kapitalfond Accelerator Management ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Reelle ejere: Lars Jannick Johansen (offentliggjort 2022-07-11)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Stiftere: DEN SOCIALE KAPITALFOND MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør, af to bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Vedtægter: 2020-01-06 (offentliggjort 2022-08-17)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-18)