Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Stig Anders Fage-Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Stig Anders Fage-Pedersen | 01.03.2021 | Rådmand Steins Alle 22, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Forår | 41049421 | Aktiv | Anden fremstillingsvirksomhed i.a.n. (329900) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
25.08.2021 | 6,36 (km) | Tjørnegade 3, 2200 København N | Rådmand Steins Alle 22, 2000 Frederiksberg |
Forår. |
Sidst opdateret den 28.08.2020 og angivet som gældende fra 09.10.2020 (1437 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
FORÆLDRESKOLEN | 45946215 |
FORÆLDRESKOLENS STØTTEFOND | 40480617 |
FORÉT ApS | 32353614 |
FO Rådgivning ApS | 38360752 |
Forår | 41049421 |
Forårsbørn ApS | 38439103 |
Forårsfilharmonikerne | 32379907 |
Forårsfornemmelser | 41414928 |
Forårsklar ApS | 40533702 |
Forårsvej ApS | 41155965 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Stig Anders Fage-Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Stig Anders Fage-Pedersen(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |