Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-31 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LipidAim ApS. (offentliggjort 2020-03-17)
Den 2020-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngvej 11, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Direktion: Saila Tuulikki Roitto (direktør) (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Legale ejere: Oula Antti Rafael Peñate Medina, Tuula Anneli Peñate Medina, Saila Tuulikki Roitto (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Navne: LipidAim Holding ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Reelle ejere: Oula Antti Rafael Peñate Medina, Tuula Anneli Peñate Medina (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Stiftere: Tuula Anneli Peñate Medina, Saila Tuulikki Roitto, Oula Antti Rafael Peñate Medina (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Vedtægter: 2020-01-03 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-03)