Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Kapital | Vedtægter | ||||
Revisor | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-12 tilføjes Direktion: Daniel Purser Tindall (direktør) (offentliggjort 2023-07-17)
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-02-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2022-02-28 tilføjes Vedtægter: 2022-02-28 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2021-12-31 fjernes Direktion: Niels-Erik Thamdrup Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-12-09 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-12-09 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2021-06-16 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-01-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sofievej 7, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Direktion: Niels-Erik Thamdrup Lund (adm. dir.) (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2020-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2020-01-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 90.000,00 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Legale ejere: NEWCOBH HOLDING ApS, Albatros Seven C's ApS, SunStone Maritime Group A/S (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Navne: Danish Cruise Holdings ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Reelle ejere: Søren Rasmussen, Ole Bødtcher-Hansen, Niels-Erik Thamdrup Lund (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-01 fjernes Reelle ejere: Søren Rasmussen (offentliggjort 2020-11-19)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-12-14)
Den 2020-01-01 tilføjes Stiftere: SunStone Maritime Group A/S, NEWCOBH HOLDING ApS, Albatros Seven C's ApS (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Vedtægter: 2020-01-01 (offentliggjort 2022-03-11)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-03)
Den 2020-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-03)