Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Oldvejen 14, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2023-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BALTIMAR ApS. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: SØHOLM INVEST ApS. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2021-05-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Baltimar Estate ApS. (offentliggjort 2022-11-05)
Den 2023-10-17 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lyngebækgårds Alle 10, 2990 Nivå (offentliggjort 2023-10-03)
Den 2019-12-31 tilføjes Binavne: Oldvejen Ridecenter ApS, Oldvejen Property ApS, Oldvejen Hunting ApS, Oldvejen Group ApS, Oldvejen 14 ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Direktion: Stig Anders Jensen (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for kapitalinteresser, investeringer, samt at yde konsulentassistance og rådgivning og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-04-30 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ml@bs-tak.dk (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Legale ejere: Stig Anders Jensen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Navne: Oldvejen Holding ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Reelle ejere: Stig Anders Jensen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Stiftere: Stig Anders Jensen (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-02)