Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-22 tilføjes Vedtægter: 2024-07-22 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-07-22 fjernes Bestyrelse: Fritz Overballe (formand) (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2024-04-14 fjernes Legale ejere: Fritz Overballe (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Aqqusinertaaq, 3961 Uummannaq (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Bestyrelse: Fritz Overballe (formand) (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Anton Overballe (direktør) (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering i og udlejning af fast ejendom og turismeaktiviteter. (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-18 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: Fritz Overballe, Margrethe Hansine Louise Overballe, Anton Overballe (offentliggjort 2024-08-01)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: AVANI HOMES ApS (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Reelle ejere: Margrethe Hansine Louise Overballe, Fritz Overballe, Anton Overballe (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Stiftere: Margrethe Hansine Louise Overballe, Fritz Overballe, Anton Overballe (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2024-07-22)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-01-02)